周杰
贵州民族大学
周杰,汉族,1970年8月生,1991年毕业于贵州财经学院贸易经济系,武汉大学软件工程硕士,副教授,MBA指导教师。2018年8月起任贵州民族大学党委委员、副校长。周杰同志负责学校人事、后勤、基建、校农结合、生态文明建设和新校区建设常务工作。分管校长办公室、人事处、基建处、招投标办(负责工程和工程类服务项目招标采购工作)和新校区建设指挥部常务工作,分管后勤管
黄思刚
贵州大学
黄思刚,教授,贵州大学经济学财政金融系系主任;贵州大学企业管理、金融学硕士生导师,MBA导师;中央党校贵阳学区在职研究生班经济管理专业毕业论文指导教师;贵阳市政府专家咨询团(工交组)成员;贵阳市“云岩区创业指导专家服务团”首批创业指导专家;鼎盛鑫融资担保有限公司独立董事。曾任贵州省农村信用社改革领导小组办公室专家组成员,贵州花溪农村合作银行独立董事,贵州大学
王秀峰
贵州大学
王秀峰,1985毕业于贵州大学。现任农业经济管理、企业管理硕士点和MBA、MPA导师;贵州大学管理学院党委书记;贵州省第六、七届科学技术协会委员,贵州省农业综合开发项目评估专家,中国农业经济学会常务理事,贵州省农业经济学会副理事长,贵州省土地学会副理事长,贵州省委政策咨询专家。
卢耀如
贵州师范大学
卢耀如 名誉校长卢耀如,男,汉族,1931年5月出生,中共党员,1953年9月参加工作,本科学历,中国工程院院士,教授,喀斯特学家及水文工程与环境地质学家。现为贵州师范大学名誉校长,贵州师范大学喀斯特学科首席科学家,国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心学术委员会主任委员、国家减灾委专家委员会委员。60多年来,他潜心研究喀斯特地区的水文、工程与环境地质问题。已
刘照惠
贵州师范大学
刘照惠 党委副书记刘照惠,男,汉族,1963年7月生,中共党员,研究生学历,博士,教授,硕士生导师。现任贵州师范大学党委委员、副书记(正厅长级)。分管:宣传部(校报编辑部、新闻中心)、统战部、校工会、白云校区管理办公室、宝山校区管理处、求是学院、网络与信息中心。联系的教学科研单位:传媒学院、外国语学院(大学外语教学部)、国际旅游文化学院。联系的基层党委:传媒
赵松
贵州师范大学
赵松 纪委书记赵松,男,汉族,1970年8月生,中共党员,研究生学历,硕士,副教授。现任贵州师范大学党委委员、纪委书记,省监委驻贵州师范大学监察专员。主持校纪委全面工作。分管:校纪委机关(监察专员办公室)、廉政文化理论研究中心。对职责范围内的全面从严治党工作负重要领导责任,按照“一岗双责”要求,领导、检查、督促分管部门全面从严治党工作,对分管部门党员干部从严
罗永祥
贵州师范大学
罗永祥 党委委员、副校长罗永祥,男,汉族,1965年10月生,中共党员,研究生学历,教授。现任贵州师范大学党委委员、副校长。 分管:教务处(现代教育技术中心)、保卫处、教学质量监测与评估中心、学生资助管理中心、知行学院(创新创业学院)、教师教育学院、校医院。 联系的教学科研单位:化学与材料科学学院、美术学院。 联系的基层党委(党总支):化学与材料科学学院
上次新疆是2013年的夏天,过去这8年新疆的城市建设和房价都有了显着的提升。而且城市的管理水平,党建工作是与之相匹配的。就培训内容和个人对城市的切身体会,有以下几点深刻感悟。一、城市在基层党建上展现的高素质和高效率。在新疆财经大学这几天刚好和以前高中同学见面,他是去年以人才引进身份进入新疆财经大学的。我问她为什么没有留在成都,毕竟父母都在成都,她说我
下面说说在党员教育活培训动中的收获和体会:第一、要学习革命先辈坚定理想信念、对党的事业无比忠诚的革命精神。社会主义江山来之不易,靠的是无数革命先烈坚定共产主义理想信念,靠的是无数革命先烈对党的事业无比忠诚,靠的是无数革命先烈不怕流血牺牲,敢于夺取胜利。我们要像革命先辈那样,对党的事业无比忠诚,在实践中把这一坚定的理想和信念落实到我们的行动中,落实到我们的
作为公司的一名党员干部,决心从我做起,积极参加公司组织的有关党员干部理论、政策、法规等学习,不断提升个人的思想认识和党性修养,坚定信念、清正廉洁、艰苦奋斗、无私奉献。在工作和生活中,严格要求自己,克服一切无谓的干扰,利用一切可以利用的机会和时间,学习、交流、实践,提升自身的技术和管理能力,带领技术人员积极主动开展产品技术和工艺创新,提升产品竞争力;在具体的工
我们第一期年轻干部进修班企业管理专题的28名学员,在班主任—市委党校进修部、学员工作处老师的带领下,精神抖擞地来到西藏,充满期待地迎接即将启程的西藏求学之行。此次培训学习市委组织部给予了高度重视,特别安排了赴西藏大学进行专业化能力培训。在车站和旅途中,与学员们亲切交流,向大家致以诚挚慰问。在兴奋和憧憬中,经过5个多小时的高铁车程,于当天下午13时同西藏大学继